zum Hauptmenü
zum Inhalt
Digitale Sammlungen
Home
Neuzugänge
Impressum
Reproduktionen
Nutzungsbedingungen
FAQ
Schnellsuche:
Detailsuche
Kontakt
[de]
[en]
[de]
[en]
Detailsuche
Schnellsuche:
Menü
Sammlungen
Alle Sammlungen
Autographen
Drucke
Graphik
Handschriften
Inkunabeln
Karten und Atlanten
Musikalien
Theaterzettel
Zeitungen
Bildungsgeschichte
Listen
Alle Titel
Personen und Körperschaften
Jahr
Weitere Links
Virtuelle Schatzkammer
Digitalisierungs-
projekte an der BLB
Das Kooperationsprojekt „Dokumentenerbe digital“ stellt sich vor
Personen und Körperschaften
Person
1
Titel
für
Wagner, Alfons
Wagner, Alfons
geb. 27. August 1890 in Zgierz; gest. 18. Mai 1978 in Aschau (Chiemgau)
Land
Deutschland
Weitere Angaben
ab 1961 Aufsichtsratsvorsitzender der Bayerischen Motoren-Werke AG (BMW)
Verbindungen
Bayerische Motoren Werke
Datenquelle:
GND
Südkurier (24.3.1949) 35
Konstanz : Verl. Südkurier, Nr. 1 (8. September 1945)-8. Jahrgang, Nummer 68 (30. April 1952), 1945-1954