zum Hauptmenü
zum Inhalt
Digitale Sammlungen
Home
Neuzugänge
Impressum
Reproduktionen
Nutzungsbedingungen
FAQ
Schnellsuche:
Detailsuche
Kontakt
[de]
[en]
[de]
[en]
Detailsuche
Schnellsuche:
Menü
Filter
Sammlungen
Alle Sammlungen
Autographen
Drucke
Graphik
Handschriften
Inkunabeln
Karten und Atlanten
Musikalien
Theaterzettel
Zeitungen
Bildungsgeschichte
Listen
Alle Titel
Personen und Körperschaften
Jahr
Weitere Links
Virtuelle Schatzkammer
Digitalisierungs-
projekte an der BLB
Das Kooperationsprojekt „Dokumentenerbe digital“ stellt sich vor
Personen und Körperschaften
Staaten
1
Einträge für
Österreich
1
Einträge für
Schweiz
1
Einträge für
Tschechoslowakei
1
Einträge für
Tschechische Republik
Orte
1
Einträge für
Basel
1
Einträge für
Brünn
1
Einträge für
Lužice u Hodonína
1
Einträge für
Wien
Lebensdaten
1
Einträge für
1701-1800
1
Einträge für
1901-2000
Berufe
2
Einträge für
Herausgeber
2
Einträge für
Publizist
1
Einträge für
Funktionär
1
Einträge für
Hochschullehrer
1
Einträge für
Komponist
1
Einträge für
Redakteur
1
Einträge für
Schriftsteller
Systematik
1
Einträge für
Personen zu Literaturgeschichte (Schriftsteller)
1
Einträge für
Personen zu Musik
1
Einträge für
Personen zu Theater, Tanz
1
Einträge für
Personen zu Presse
2
Personen und Körperschaften
zu den Filteroptionen
Alle
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z
Barvík, Miroslav
geb. 14. September 1919 in Lužice u Hodonína; gest. 2. März 1998 in Brünn
Das Volk (15.3.1951) 32
Freiburg, Br. : Ring Dr. u. Verl., 1. Jahrgang, Nummer 1 (3. Juli 1946) - 1. Jahrgang, Nummer 20 (7. September 1946) ; 2. Jahrgang, Nummer 3 (11. Januar 1947) - 7. Jahrgang, Nummer 52 (29. April 1952), 1946-1954
Bäuerle, Adolf
geb. 10. April 1786 in Wien; gest. 20. September 1859 in Basel
Duett aus den Singspiele, Aline oder Wien in einem anderen Welttheile
[Klavierauszug], Wien : Steiner, [ca. 1821]
Offenburger Wochenblatt (15.3.1828) 11
Oberamt Offenburg
;
Amtsbezirk Oberkirch
Offenburg, 1816-1850, 1819-1838
Brief von Conradin Kreutzer an Adolf Bäuerle vom 31.07.1838 - K 3326, 2
Wien, 31.07.1838
alle anzeigen